ymddiriedolwyr SURREY WEST COUNTY OF THE GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 273344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venetia Cooper | Cadeirydd | 01 April 2020 |
|
|||||
Ellen Louw | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Ings | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Julia Stimpson | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
Michael Kelly | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|
||||
Janet Cowley | Ymddiriedolwr | 05 January 2016 |
|
|||||
JANET FREEMANTLE | Ymddiriedolwr | 24 January 2015 |
|
|
||||
DENISE CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.