Hanes ariannol THE BRITISH SPORTING ART TRUST
Rhif yr elusen: 274156
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.32k | £62.14k | £132.88k | £169.99k | £258.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.40k | £109.42k | £64.71k | £86.94k | £236.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.