ymddiriedolwyr SUSSEX HERITAGE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 274366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Neville Cowan | Cadeirydd | 22 January 2019 |
|
|
||||||||
Victoria Amanda Mary Back | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||||||
James Nicholas Whitmore | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||||||
Charles Spencer Homan | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|||||||||
Nicholas Streather Jones | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||||||
Richard David Bruce Pailthorpe | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||||||
James Edwin Tilney Cooper | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|||||||||
RICHARD NICHOLAS CROOK | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|||||||||
SARAH CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|
||||||||
Graham Peters | Ymddiriedolwr | 06 January 2017 |
|
|
||||||||
CHARLES VERNON ANSON CVO, DL, | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|||||||||
SIMON CHARLES WARD | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|||||||||
FRANCIS NATION-DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
VICTORIA ANNE GRANT WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.