Hanes ariannol NATIONAL OPERA STUDIO
Rhif yr elusen: 274755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £805.31k | £933.74k | £1.21m | £916.80k | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £815.18k | £811.65k | £746.37k | £929.16k | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £69.11k | £14.69k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £626.14k | £722.84k | £1.01m | £1.72m | £820.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.41k | £26.17k | £41.04k | £53.92k | £36.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £155.61k | £184.46k | £156.38k | £159.33k | £190.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £1.02m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £150 | £269 | £390 | £1.82k | £27.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £8 | £639 | £20.00k | £31 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £719.88k | £723.56k | £677.23k | £857.80k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £95.30k | £70.82k | £45.29k | £50.04k | £93.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.69k | £36.44k | £11.50k | £19.18k | £69.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.10k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £17.27k | £23.85k | £21.33k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.