ymddiriedolwyr FRIENDS OF MALMESBURY ABBEY
Rhif yr elusen: 275203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DOMINIC SUNDERLAND | Cadeirydd | 21 June 2017 |
|
|||||||
Catherine Carmichael Price | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||||
Thomas Keith Cloke | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||||
MARIA LOUISE MARSH | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||||
Rev Oliver Charles Milligan Ross | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|||||||
Jamie Lester | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||||
Christopher William Daws | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|||||||
DIANA MARY CROWE | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.