Hanes ariannol THE MELOW CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 275454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.46m | £1.48m | £1.21m | £1.05m | £1.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.81m | £1.90m | £1.14m | £1.73m | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.52k | £125.00k | £40.00k | £40.00k | £176.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.53k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.41m | £1.35m | £1.17m | £1.01m | £1.22m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £876.54k | £1.73m | £943.29k | £1.63m | £894.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £675.80k | £165.67k | £199.28k | £99.44k | £114.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.84k | £19.23k | £24.13k | £16.41k | £9.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £855.70k | £1.71m | £919.16k | £1.62m | £877.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £675.80k | £165.67k | £184.00k | £99.38k | £114.79k | |
|
Gwariant - Arall | £255.12k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.