Hanes ariannol THE ROYAL MASONIC SCHOOL FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 276784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.91m | £16.85m | £17.03m | £18.12m | £19.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.20m | £16.98m | £17.11m | £17.70m | £18.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £416.86k | £128.46k | £19.09k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £418.00k | £289.14k | £386.68k | £786.73k | £257.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £169.68k | £177.07k | £204.33k | £239.59k | £299.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.71m | £15.72m | £16.26m | £16.67m | £18.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.22k | £59.24k | £26.07k | £34.18k | £147.25k | |
|
Incwm - Arall | £570.98k | £597.92k | £157.22k | £389.57k | £626.53k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £327.00k | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.03m | £16.97m | £17.11m | £17.70m | £18.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £162.14k | £13.09k | £6.67k | £5.89k | £5.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.28k | £42.97k | £34.93k | £36.56k | £36.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.