ymddiriedolwyr BURY ST EDMUNDS WOMEN'S AID CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 276883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Iannelli-Popham | Cadeirydd | 12 July 2021 |
|
|
||||
JEAN MAY STAFF | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Siobhan O'Neill | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Susan Lesley Dearman | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Charlene Marie Boyaram | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Hannah Rachel Stammers | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Patricia Jane Leach | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
JACQUELINE ANNE BURNETT | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|||||
CHRISTINA DYE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH LARCOMBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FIONA HARBRON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.