Hanes ariannol HURDALE CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 276997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.20m | £2.15m | £2.49m | £1.80m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.55m | £2.32m | £1.95m | £2.72m | £2.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.01m | £0 | £500.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.19m | £2.15m | £1.99m | £1.80m | £1.87m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.41m | £2.13m | £1.84m | £2.39m | £1.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £139.10k | £185.24k | £118.10k | £334.24k | £533.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.72k | £44.67k | £35.83k | £15.04k | £22.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.39m | £2.09m | £1.80m | £2.37m | £1.49m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £139.10k | £185.24k | £118.10k | £334.24k | £533.10k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £68 | £60 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.