ymddiriedolwyr POLISH CULTURAL FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 277603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wlodzimierz Antony Christopher Mier-Jedrzejowicz | Ymddiriedolwr | 05 January 2021 |
|
|||||
Barbara Izabella Korzeniowska | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|
||||
Stefan Antoni Kasprzyk | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|
||||
Maria Kruczkowska Young | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|
||||
Malgorzata Urszula Bialic | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|
||||
Aleksandra Podhorodecka | Ymddiriedolwr | 19 November 2016 |
|
|||||
Barbara Miroslawa Weimann | Ymddiriedolwr | 19 December 2015 |
|
|
||||
JAN TARCZYNSKI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.