Hanes ariannol THE ST JAMES CLERKENWELL CHARITY
Rhif yr elusen: 278682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.07k | £697.95k | £708.96k | £613.60k | £738.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.33k | £719.18k | £625.81k | £656.82k | £800.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £41.51k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £41.51k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £321.98k | £553.23k | £376.83k | £400.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £331.96k | £0 | £205.13k | £291.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £129.17k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £33.31k | £26.56k | £28.56k | £32.77k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £10.70k | £0 | £3.08k | £14.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £719.18k | £625.81k | £656.82k | £800.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £1.00k | £750 | £750 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £51.66k | £28.56k | £34.96k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.