Hanes ariannol AMBERLEY MUSEUM & HERITAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 278722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £930.16k | £797.43k | £648.97k | £817.04k | £928.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £812.11k | £569.94k | £771.88k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | N/A | £175.56k | £88.50k | £100.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £261.82k | £131.18k | £340.85k | £224.45k | £155.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £305.99k | £259.02k | £148.24k | £269.05k | £348.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £359.70k | £405.91k | £159.86k | £322.94k | £423.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £131 | £1.32k | £22 | £590 | £317 | |
|
Incwm - Arall | £2.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £29.56k | £22.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £817.53k | £475.43k | £436.80k | £579.81k | £730.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £303.54k | £336.67k | £133.14k | £192.07k | £288.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.72k | £58.40k | £50.42k | £83.69k | £100.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.