Hanes ariannol ST BEDE'S SCHOOL TRUST SUSSEX
Rhif yr elusen: 278950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.43m | £23.74m | £23.78m | £30.79m | £35.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.17m | £23.37m | £22.31m | £26.81m | £32.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.25m | £735.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.00k | £1.25m | £58.00k | £88.00k | £193.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £281.00k | £241.00k | £192.00k | £130.00k | £56.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.08m | £22.18m | £22.73m | £30.55m | £35.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55.00k | £38.00k | £1.00k | £6.00k | £347.00k | |
|
Incwm - Arall | £9.00k | £13.00k | £801.00k | £13.00k | £18.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.27m | £22.35m | £21.40m | £25.66m | £31.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £897.00k | £1.01m | £904.00k | £1.15m | £1.27m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £24.00k | £19.00k | £20.00k | £30.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.