Hanes ariannol GREEN ROOM LODGE BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 279542
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £638 | £616 | £510 | £379 | £361 | |
|
Cyfanswm gwariant | £199 | £1.03k | £75 | £1.00k | £1.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.