Hanes ariannol ST LUKE'S HOSPICE PLYMOUTH
Rhif yr elusen: 280681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.79m | £13.58m | £11.93m | £11.96m | £11.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.17m | £10.95m | £9.70m | £10.25m | £11.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £457.51k | £458.46k | £463.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £538.29k | £6.45m | £2.96m | £2.63m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.55m | £4.72m | £2.71m | £2.97m | £3.61m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.35m | £5.01m | £1.49m | £4.23m | £4.82m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.75m | £3.68m | £7.01m | £3.71m | £3.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £138.55k | £162.16k | £160.65k | £107.13k | £203.11k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £563.79k | £941.10k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.48m | £3.00m | £1.60m | £1.53m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.68m | £5.96m | £5.88m | £6.24m | £6.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.50m | £4.99m | £3.82m | £4.01m | £4.84m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £104.70k | £157.78k | £205.03k | £305.50k | £371.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.62k | £14.15k | £12.51k | £15.49k | £16.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.