Hanes ariannol NORDOFF-ROBBINS MUSIC THERAPY
Rhif yr elusen: 280960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.79m | £6.39m | £4.96m | £4.10m | £7.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.46m | £6.53m | £5.45m | £5.29m | £7.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.88m | £2.24m | £2.20m | £1.74m | £3.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.33m | £2.43m | £758.09k | £520.33k | £1.76m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.42m | £905.96k | £1.47m | £1.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £259.74k | £294.65k | £226.97k | £237.90k | £225.52k | |
|
Incwm - Arall | £158.19k | £2.28k | £868.95k | £125.26k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.08k | £35.92k | £12.26k | £37.00k | £253.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.79m | £4.91m | £4.45m | £4.35m | £5.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.63m | £1.62m | £958.67k | £931.34k | £1.58m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £88.90k | £146.07k | £115.36k | £159.37k | £132.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £56.25k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £39.49k | £41.07k | £40.56k | £42.13k | £37.70k | |
|
Gwariant - Arall | £39.49k | £0 | £40.56k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.