Dogfen lywodraethu CHRISTIAN SOLIDARITY INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 281836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 DECEMBER, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 9 JULY 1981, 21 MAY 2002 15 SEPTEMBER 2004 AND 9 AUGUST 2010 as amended on 30 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF HARDSHIP, DISTRESS AND POVERTY OF PERSONS THROUGHOUT THE WORLD WHO ARE BEING PERSECUTED AS A RESULT OF THEIR RELIGIOUS BELIEFS AND THE PROMOTION OF THE CHRISTIAN RELIGION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WORLDWIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.