Hanes ariannol ALMEIDA THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 282167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.79m | £6.39m | £3.93m | £6.40m | £8.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.23m | £6.40m | £3.53m | £6.64m | £8.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £675.50k | £675.50k | £2.06m | £1.70m | £689.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.15m | £2.54m | £3.26m | £3.34m | £2.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £825.96k | £835.36k | £145.23k | £737.74k | £666.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.80m | £3.01m | £517.92k | £2.32m | £5.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.37k | £10.14k | £1.52k | £240 | £6.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £14.00k | £5.00k | £55.25k | £101.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.56m | £5.73m | £3.12m | £6.12m | £7.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £674.05k | £671.11k | £405.14k | £519.39k | £691.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £17.23k | £0 | £27.03k | £20.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.