ymddiriedolwyr THE PLUMPTON COLLEGE CHARITABLE FOUNDATION (INCORPORATING O.T. NORRIS)
Rhif yr elusen: 284719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Anthony Stanier | Cadeirydd | 04 November 2020 |
|
|
||||
Mike Atkinson | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
David Evans | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|||||
Desmond Lambert | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|||||
Howard Wood | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Christopher Knell | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
JEREMY KERSWELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|||||
CHRISTINE HOWE | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|||||
JEREMY COURTNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.