Dogfen lywodraethu THE APOSTOLIC CHURCH
Rhif yr elusen: 284789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED MAY 1961 AS REVISED MAY 1983, MAY 1985, 12 MAY 1997, 13 MAY 2002 AND 15 MAY 2008 as amended on 14 Nov 2017 as amended on 12 May 1987
Gwrthrychau elusennol
THE PREACHING OF THE GOSPEL OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST ACCORDING TO THE HOLY SCRIPTURES. THE PROMOTION OF ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE CONSISTENT WITH THE CHRISTIAN MISSION OF THE CHURCH AND IN PARTICULAR THE RELIEF OF THE SICK, ELDERLY AND POOR.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.