ymddiriedolwyr THE ROMNEY MARSH HISTORIC CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 284909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER DAVID ANWYL-HARRIS | Cadeirydd | 26 May 2018 |
|
|||||||
Heather Maple | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||||
William David Charles Barham | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|||||||
David Andrew Rees Williams | Ymddiriedolwr | 05 September 2020 |
|
|
||||||
Celia Ann Heritage | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||||
JOANNA THOMPSON | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||||
JUDGE GRAHAM JOHN MAPLE | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||||
ELIZABETH ANN MARSHALL | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||||
Dr NICHOLAS PAYNE HUDD | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|||||||
DAVID CHRISTOPHER HANBURY | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
||||||
GEORGE WARREN STAPLE | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
||||||
Rev PATRICIA LILY MARGARET FOGDEN | Ymddiriedolwr | 13 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.