Hanes ariannol AYLESBURY YOUTH ACTION
Rhif yr elusen: 285088
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.99k | £65.47k | £88.47k | £119.89k | £127.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.79k | £91.37k | £107.84k | £107.80k | £102.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £21.24k | £22.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.50k | £38.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.