ymddiriedolwyr OXFORD DIOCESAN COUNCIL FOR SOCIAL WORK INCORPORATED
Rhif yr elusen: 285214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Villa-Clarke | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Grace Roper | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Christine Margaret Foote | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|||||
Sangita Manek | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Rene Mary Baron | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Dean Hunter | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Rev Judith Elizabeth Sumner | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Edgars Smatovs | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Wesley Cuell | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Robert Kapp | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Philip Lewis | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.