Hanes ariannol CHICHESTER DIOCESAN ASSOCIATION FOR FAMILY SUPPORT WORK
Rhif yr elusen: 285337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £781.87k | £998.60k | £688.64k | £941.76k | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £897.80k | £844.97k | £825.11k | £999.96k | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.53k | £125.93k | £6.90k | £8.20k | £35.81k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £519.03k | £795.87k | £447.35k | £646.87k | £774.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £80.62k | £38.66k | £70.59k | £80.76k | £86.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £123.30k | £103.88k | £108.39k | £144.72k | £173.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.93k | £60.06k | £62.31k | £69.90k | £74.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £130 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £177.66k | £17.38k | £6.51k | £49.45k | £2.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £713.36k | £671.42k | £668.52k | £832.50k | £948.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £124.85k | £173.55k | £156.59k | £167.46k | £189.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.35k | £2.64k | £0 | £15.78k | £30.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £15.37k | £2.38k | £2.52k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £59.59k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.