ymddiriedolwyr LICC LIMITED
Rhif yr elusen: 286102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL CHARLES VALLER | Cadeirydd | 20 September 2016 |
|
|
||||
Julia Helen Sloan | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Alasdair Christopher Gillies | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
SIMON ABRAMS | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|||||
Olivia Marjorie Harris | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Alexandra Lloyd Davies | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Adeola Victoria Lawrence | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Vanessa Wilson | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Jessica Lacey | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
JOHN CHARLES IBBETT | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.