Hanes ariannol THE ENGINEERING COUNCIL
Rhif yr elusen: 286142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.33m | £3.19m | £2.98m | £2.96m | £2.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.88m | £3.09m | £2.87m | £2.77m | £2.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.83k | £26.36k | £7.75k | £6.60k | £9.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.24m | £3.08m | £2.92m | £2.92m | £2.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £77.95k | £78.45k | £54.08k | £37.91k | £33.11k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.88m | £3.08m | £2.87m | £2.76m | £2.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.85k | £2.16k | £2.58k | £258 | £1.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £271.29k | £326.55k | £22.62k | £36.39k | £39.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.