Hanes ariannol THE MANNA HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 286358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.09k | £126.17k | £188.52k | £208.97k | £239.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £277.27k | £154.59k | £155.59k | £170.07k | £201.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £34.92k | £26.25k | £54.44k | £52.76k | £75.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.