Hanes ariannol THE ELIZABETH CREAK CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 286838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.19m | £1.12m | £1.45m | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £306.50k | £1.31m | £556.46k | £1.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.24m | £1.19m | £1.12m | £1.45m | £1.14m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £280.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £285.42k | £1.28m | £535.94k | £1.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.06k | £21.08k | £22.85k | £20.52k | £63.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.80k | £27.77k | £29.52k | £24.13k | £55.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.23m | £257.65k | £1.25m | £511.81k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.06k | £21.08k | £22.85k | £20.52k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.