Hanes ariannol THE ST NICHOLAS DAY CENTRE, STROOD
Rhif yr elusen: 287153
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.55k | £130.28k | £123.99k | £131.43k | £113.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.20k | £117.56k | £108.75k | £115.74k | £117.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £66.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.