ymddiriedolwyr WOKING MUSIC FESTIVAL
Rhif yr elusen: 287647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE LOOSEMORE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Fei Jia | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Angela Spencer | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Sangeeta Saran | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
KUMI SMITH-GORDON | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|||||
Jennifer Jane Elizabeth Burrows | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|||||
Tara Thomas | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
John Loosemore | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Pat Sellers | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
SUSAN NICHOLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEL SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PENELOPE DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN RAPLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.