ymddiriedolwyr WATERAID
Rhif yr elusen: 288701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW JAMES GREEN | Cadeirydd | 09 October 2020 |
|
|||||
Mamadou Biteye | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
Ashvin Dayal | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Nina Marta Pertwee | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Simi Sadaf Kamal | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Sanjay Nair | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Alyson Margaret Clark | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Dr Guido Schmidt-Traub | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|||||
Hilary Frances Wild | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Peter John Simpson | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
HEIDI MOTTRAM CBE | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|||||
Professor Mala Rao OBE | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|||||
MANUEL ALVARINHO | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
||||
Heather Skilling | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.