ymddiriedolwyr ST AGNES DISCRETIONARY TRUST
Rhif yr elusen: 288781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Brian Hatton | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|||||||
Deborah Elizabeth Hall | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||||
Rev CLIVE WESLEY JONES | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|||||||
Jennifer Salau | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||||
MALCOLM TAYLOR | Ymddiriedolwr | 04 March 2013 |
|
|
||||||
JONATHAN MARTIN ROBIN PRICHARD | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.