ymddiriedolwyr HOW HILL TRUST
Rhif yr elusen: 289171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John Batson | Cadeirydd | 12 February 2019 |
|
|
||||
Nicola Hems | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Andrew James Scull | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Tim Jickells | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Terence John HARPER | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
Michael John Lyons Flett | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
||||
Dr Keith Philip Bacon | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.