Hanes ariannol THE MARKFIELD PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 289904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £561.12k | £567.07k | £671.14k | £596.41k | £637.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £552.15k | £598.38k | £578.76k | £643.61k | £615.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £101.87k | £104.01k | £101.94k | £111.85k | £183.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.58k | £20.85k | £61.90k | £127.40k | £11.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £113.04k | £37.74k | £110.87k | £40.94k | £28.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.50k | £18.43k | £11.09k | £20.97k | £22.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.00k | £509.97k | £548.88k | £534.43k | £584.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £573 | £926 | £290 | £79 | £2.09k | |
|
Incwm - Arall | £8.74k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £68.67k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £542.63k | £581.43k | £566.81k | £631.70k | £603.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.52k | £16.95k | £11.94k | £11.91k | £11.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.03k | £9.06k | £8.89k | £10.10k | £10.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.