Hanes ariannol THE NATIONAL HOSPITAL FOR NEUROLOGY AND NEUROSURGERY DEVELOPMENT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 290173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.61m | £2.07m | £3.44m | £3.30m | £4.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.39m | £1.90m | £2.47m | £2.37m | £2.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.36m | £1.76m | £3.13m | £2.95m | £3.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £248.86k | £255.83k | £255.18k | £289.07k | £357.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £51.44k | £55.34k | £52.06k | £11.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £846.21k | £262.25k | £1.23m | £1.42m | £615.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.02m | £1.33m | £1.83m | £1.72m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £369.25k | £568.49k | £639.84k | £649.11k | £878.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.26k | £60.62k | £90.26k | £107.29k | £142.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £950.96k | £1.18m | £1.30m | £964.77k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £19.10k | £0 | £22.60k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.