Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau FEED THE MINDS
Rhif yr elusen: 1165603-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 05/10/1984
AS AMENDED ON 30/09/1990
AS AMENDED ON 13/01/1992
AS AMENDED ON 01/11/1994
AS AMENDED ON 26/06/2002
AS AMENDED ON 18/11/2010
AS AMENDED ON 21/11/2013 as amended on 19 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE SPREAD OF CHRISTIAN KNOWLEDGE AND EDUCATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 12 Mawrth 1985: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- ASSOCIATION FOR CHRISTIAN COMMUNICATION (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.