Dogfen lywodraethu THE ROCHESTER CATHEDRAL TRUST
Rhif yr elusen: 291616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11TH APRIL 1985 AND AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED OF 13 APR 1997 AND RESOLUTION PASSED 27 FEBRUARY 2008 AS AMENDED ON 22 MAR 2017 as amended on 05 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIGIOUS AND CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND BY PROVIDING ADDITIONAL SUPPORT FOR ALL OR ANY OF THE CHARITABLE PURPOSES TO WHICH THE CAPITAL OR REVENUES OF THE DEAN AND CHAPTER ARE APPLICABLE INCLUDING ESPECIALLY THE PRESERVATION MAINTENANCE AND DEVELOPMENT OF ROCHESTER CATHEDRAL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ROCHESTER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.