Hanes ariannol THE METHODIST RELIEF AND DEVELOPMENT FUND
Rhif yr elusen: 291691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.41m | £3.23m | £3.65m | £4.35m | £3.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.88m | £3.07m | £2.74m | £3.99m | £4.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.39m | £3.21m | £3.62m | £4.33m | £3.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.63k | £17.26k | £29.84k | £19.02k | £59.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £908.96k | £801.69k | £1.41m | £1.05m | £1.01m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.46m | £2.59m | £2.21m | £3.45m | £3.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £424.19k | £481.60k | £535.37k | £538.59k | £675.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.41k | £17.81k | £52.64k | £37.90k | £32.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.30m | £1.41m | £1.05m | £1.63m | £1.69m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.07k | £1.29k | £1.21k | £1.99k | £1.83k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.