ymddiriedolwyr THE ASSOCIATED BOARD OF THE ROYAL SCHOOLS OF MUSIC
Rhif yr elusen: 292182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antony John HALES | Cadeirydd | 28 November 2017 |
|
|
||||||
Gavin Reid | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||||
Abdul Bhanji | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||||
Karen Di Lorenzo | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|||||||
Veronica Wadley | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||||
Bronwyn Syiek | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||||
Frances Anderson | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||||
Damian Mark Alan Wisniewski | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||||
PROF Jeffrey Neil Sharkey | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|||||||
PROF LINDA MERRICK | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|||||||
KEVIN PORTER | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|
||||||
PROFESSOR JONATHAN FREEMAN-ATTWOOD | Ymddiriedolwr | 01 July 2008 |
|
|
||||||
PROFESSOR COLIN JAMES LAWSON | Ymddiriedolwr | 26 July 2005 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.