ymddiriedolwyr The Food Museum
Rhif yr elusen: 293033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Lister | Cadeirydd | 21 October 2022 |
|
|||||
William David Andrew Seaman | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Melissa Anne Patricia Strauss | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Anne Christine Harrison | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||
Alexander Robert Timothy Butler-Zagni | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
Jon Howard Brighton | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
Simon Kenneth Hooton | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
Dr Clare Katharine Barlow | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
Jennifer Holly Cousins | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|
||||
Nigel Macpherson | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|||||
Jonathan Mark Pattle | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|
||||
VANESSA TREVELYAN | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.