ymddiriedolwyr Jewish Literary Foundation
Rhif yr elusen: 293800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONY GROSSMAN | Cadeirydd | 04 June 2018 |
|
|
||||
Dr Alexander Gordon | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Paul Israel | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||
Robin Hilton | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Stephanie Marcus | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|
||||
Anne Webber | Ymddiriedolwr | 01 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.