Dogfen lywodraethu EAST AFRICA WOMEN'S LEAGUE (UNITED KINGDOM)
Rhif yr elusen: 294328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11TH MARCH 1986 AS AMENDED ON 24 MARCH 1998 , 24TH OCTOBER 2000 AND 24 MARCH 2009 as amended on 27 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS TO RESIDENTS AND EX-RESIDENTS OF EAST AFRICA OF UNITED KINGDOM ORIGIN AND/OR THEIR DEPENDANTS WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.