ymddiriedolwyr THE WOODLAND TRUST
Rhif yr elusen: 294344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Robert Saddington | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|||||
Dr Julia Suzanna Knights | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|||||
Amber Kaur Thiara | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Briony Leigh Nesbitt | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Stephen James Horley | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Leigh Bryant | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Chrisostomos Zissis | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Mark Robin Preston | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Dr Fay Margaret Cooke | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|
||||
James Frederick Ogilvie | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
JULIA MARY SMITHIES | Ymddiriedolwr | 24 March 2017 |
|
|
||||
SALLY KATHERINE BENTHALL MA CANTAB | Ymddiriedolwr | 24 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.