Hanes ariannol THE BROOKING ARCHITECTURAL MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 294368
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2009 | 28/02/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2012 | 28/02/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.05k | £5.18k | £20.40k | £28.50k | £4.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00k | £5.43k | £20.06k | £14.52k | £18.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.