Hanes ariannol ST GEORGE'S BRISTOL
Rhif yr elusen: 295178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.80m | £1.85m | £1.39m | £1.59m | £2.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72m | £1.80m | £833.00k | £1.38m | £1.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £409.00k | £190.00k | £976.57k | £409.94k | £102.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £702.00k | £581.00k | £1.29m | £633.00k | £743.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £340.00k | £517.00k | £21.00k | £361.00k | £635.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £754.00k | £747.00k | £81.00k | £592.00k | £696.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £31.68k | £134.50k | £130.00k | £33.00k | £461.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.42m | £812.00k | £1.22m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £363.00k | £383.00k | £21.00k | £155.00k | £329.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.94k | £5.80k | £8.50k | £280 | £530 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.