ymddiriedolwyr ST GEORGE'S BRISTOL
Rhif yr elusen: 295178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Crayton | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|||||
IAN OXLEY | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
ROLAND HORNE | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
SALLIE BLANKSNASH | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Katherine Branch | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Christian Cull | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Madeline Toy | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Mark Bowers | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Paul Kenyon | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Dr Anna Louise Farthing | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Douglas Bott | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|||||
Stephanie Effiong Udoh | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Chris Ladkin | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.