ymddiriedolwyr LINGFIELD COLLEGE
Rhif yr elusen: 295598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Douglas | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
AMY TAIT | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Nicola Calvey | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Martin McCann | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Stephen Bell | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Phil Dodridge | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Amira Cooper | Ymddiriedolwr | 08 April 2020 |
|
|
||||
PETER TREVOR SAMUELS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.