ymddiriedolwyr MAGDALEN COLLEGE SCHOOL OXFORD LIMITED
Rhif yr elusen: 295785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert John Price | Cadeirydd | 20 July 2019 |
|
|||||
Andrew Jonathan Peter Nott Mr | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|||||
Marc Whitmore | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Saira Hyde | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Robert James Langley | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Professor Martrin Robert Bridson | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
James Michael Hawker | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Alice Flora La Trobe Weston | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|||||
SIMON RICHARD HOPE | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|||||
Dr Rachel Rhodes Phillips | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Benjamin Vessey | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
Dr Richard Saldanha | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Adrian Dennis James | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.