ymddiriedolwyr ST SAVIOURS MEDICAL CHARITY
Rhif yr elusen: 295886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ADRIAN RICHARD MOHR | Cadeirydd | 28 August 2013 |
|
|||||
Dr GARY DENNIS CALVER | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
Ann-Sofi Speakman | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Anthony Curl | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Arnab Kumar Sanyal | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Susan Gambling | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
Edward Dominic George Lewis | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
MARK GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
RUTH DIXON | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||
CAPTAIN ALAN JOHN EWART-JAMES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JUDITH PAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.