ymddiriedolwyr STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 296058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Christian Pau | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Betsabeh Solente | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Anna Gawn | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Christopher Kelly | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Ian James Harding | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Chris Evans | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
Alain Nathaniel Wolffe | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.